Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Direktion | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterå 12, 1. th., 9000 Aalborg (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredrik Bajers Vej 300, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-25 tilføjes Hjemmeside: mindcamp.dk (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2022-04-01 tilføjes Direktion: Peter Vangsgaard Hyldig (direktør) (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2022-03-31 fjernes Direktion: Martin Riis Kastrup (direktør) (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredrik Bajers Vej 300, 9220 Aalborg Øst (offentliggjort 2022-04-25)
Den 2020-10-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sletten 1, 9270 Klarup (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2020-09-01 tilføjes Legale ejere: Martin Riis Kastrup Holding ApS, Mads Hyldig Holding ApS, Peter Hyldig Holding ApS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-09-01 tilføjes Reelle ejere: Martin Riis Kastrup, Peter Vangsgaard Hyldig, Mads Vangsgaard Hyldig (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-31 fjernes Legale ejere: Martin Riis Kastrup Holding ApS, Mads Hyldig Holding ApS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-08-31 fjernes Reelle ejere: Martin Riis Kastrup, Mads Vangsgaard Hyldig (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2020-06-05 tilføjes Bibranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-05 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2020-06-04 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sletten 1, 9270 Klarup (offentliggjort 2020-10-13)
Den 2019-12-02 tilføjes Direktion: Martin Riis Kastrup (direktør) (offentliggjort 2022-04-28)
Den 2019-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive psykologvirksomhed, herunder ved coaching, undervisning, men-tal behandling mv., samt hermed efter ledelsens skøn beslægtede formål. (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-12-02 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2020-06-09)
Den 2019-12-02 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Legale ejere: Martin Riis Kastrup Holding ApS, Mads Hyldig Holding ApS (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2019-12-02 tilføjes Navne: Mindcamp ApS (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Reelle ejere: Martin Riis Kastrup, Mads Vangsgaard Hyldig (offentliggjort 2020-10-15)
Den 2019-12-02 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Stiftere: Martin Riis Kastrup Holding ApS, Mads Hyldig Holding ApS (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Vedtægter: 2019-12-02 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-12-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-02)