Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-08 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Vigen 28, 2400 København NV (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Århusvej 79, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-10-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AQUAFUTURA ApS. (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-18 tilføjes Legale ejere: TBU Holdings ApS, NBU Holdings ApS, SBU Holdings ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2020-01-17 fjernes Legale ejere: TSNB Holding 2 ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Århusvej 79, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-10-15 tilføjes Direktion: Torben Buhl (direktør) (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-10-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre virksomheder samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-10-31 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-10-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2018-11-01 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-10-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-10-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-10-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-10-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-10-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-10-15 tilføjes Legale ejere: TSNB Holding 2 ApS (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-10-15 tilføjes Navne: Setonica ApS (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-10-15 tilføjes Reelle ejere: Torben Buhl (offentliggjort 2020-03-13)
Den 2019-10-15 tilføjes Regnskabs år: --10-31 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-10-15 tilføjes Regnskabs år: --11-01 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-10-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-10-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-10-15 tilføjes Vedtægter: 2019-10-15 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-10-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-12-02)
Den 2019-10-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-12-02)