Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Erik Gregers Hansen(virk.: 113) Reelle ejere | 0,88 % | 0,88 % | 0,88 % | 2,65 % |
Kigge Mai Hvid(virk.: 24) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Ditlev Lauritzen(virk.: 47) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 2,13 % |
Kristian Kristensen(virk.: 12) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Erik Bierre(virk.: 37) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 2,70 % |
Betina Ipsen(virk.: 18) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jesper Jessing(virk.: 18) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Bendt Bendtsen(virk.: 33) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dorthe Helle Olsen(virk.: 16) Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,31 % | 0,31 % | 0,31 % | 1,57 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Trine Kamper Schlander(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jacob Winthereik(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mads Peter Zacho(virk.: 29) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Dorte Rolff(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ulf Lund(virk.: 128) | 0 % | 0,78 % | 3,91 % | 11,72 % |
Mikkel Michael Nielsen(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen(virk.: 151) | 0 % | 0,66 % | 3,31 % | 9,93 % |
Niels Åge Josefsen(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0 % | 0,58 % | 2,90 % | 8,69 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Dorthe Helle Olsen | 01.01.2007 | Kansasvej 6B, 2300 København S |
Kigge Mai Hvid | 01.01.2007 | Reventlowsgade 28, 1651 København V |
Erik Gregers Hansen | 01.01.2007 | Sponnecksvej 12, 2820 Gentofte |
Jens Ditlev Lauritzen | 01.01.2007 | Vietoften 51, 2950 Vedbæk |
Betina Ipsen | 01.01.2007 | Wesselsmindevej 15, 2850 Nærum |
Bendt Bendtsen | 16.07.2012 | Fredskovvej 130, 5270 Odense N |
Kristian Kristensen | 01.01.2021 | Stadionvej 7, 6720 Fanø |
Erik Bierre | 31.08.2021 | Tørveager 4, 4320 Lejre |
Jesper Jessing |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Trine Kamper Schlander | 01.01.2007 | Frederiksborggade 33, 1360 København K |
Dorte Rolff | 01.01.2007 | Voldmestergade 11, 2100 København Ø |
Mikkel Michael Nielsen | 25.01.2012 | Skovvej 38B, 2820 Gentofte |
Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen | 01.04.2015 | Langs Hegnet 13, 2800 Kongens Lyngby |
Mads Peter Zacho | 23.09.2017 | Mantziusvej 16B, 2900 Hellerup |
Jacob Winthereik | 21.12.2020 | Teglholmens Østkaj 98, 2450 København SV |
Ulf Lund | 26.01.2022 | Øster Søgade 32, 1357 København K |
Niels Åge Josefsen | 15.11.2022 | Platanvej 24, 1810 Frederiksberg C |
Aktive virksomheder: (1) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Centurion Bulk ApS | 38874446 | NORMAL | Godshåndtering (522400) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
15.05.2020 | 4,69 (km) | Kronprinsessegade 18, 1306 København K | Tuborg Havnevej 15, 2900 Hellerup |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 02.03.2023 og angivet som gældende fra 12.05.2020 (979 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
LAURITZEN 1968 HOLDING ApS | 30737822 |
LAURITZEN | 35737502 |
LAURITZEN ApS | 31371406 |
LAURITZEN BULKERS A/S | 55700117 |
Lauritzen Bulkers Ship Owner A/S | 40974229 |
Lauritzen Consulting | 37282588 |
Lauritzen Consulting Project Management ApS | 41449853 |
Lauritzen distribution v/Per Roth Lauritzen | 27302645 |
Lauritzen Ejendomme ApS | 37063282 |
Lauritzen Festudlejning v/ Daniel Lauritzen | 43598694 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Erik Gregers Hansen(virk.: 113) Reelle ejere | 59 | 0 | 0 | 3 | 44 | 7 |
Kigge Mai Hvid(virk.: 24) Reelle ejere | 17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
Jens Ditlev Lauritzen(virk.: 47) Reelle ejere | 17 | 0 | 0 | 1 | 11 | 18 |
Kristian Kristensen(virk.: 12) Reelle ejere | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Erik Bierre(virk.: 37) Reelle ejere | 16 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 |
Betina Ipsen(virk.: 18) Reelle ejere | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jesper Jessing(virk.: 18) Reelle ejere | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Bendt Bendtsen(virk.: 33) Reelle ejere | 25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
Dorthe Helle Olsen(virk.: 16) Reelle ejere | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Pct. | 58 % | 0 % | 0 % | 2 % | 30 % | 10 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Trine Kamper Schlander(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Jacob Winthereik(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Mads Peter Zacho(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden. | 20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
Dorte Rolff(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Ulf Lund(virk.: 128) Ikke aktiv i virksomheden. | 82 | 0 | 4 | 11 | 30 | 1 |
Mikkel Michael Nielsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen(virk.: 151) Ikke aktiv i virksomheden. | 104 | 0 | 4 | 11 | 31 | 1 |
Niels Åge Josefsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 186 | 0 | 0 | 5 | 96 | 31 |
Pct. | 67 % | 0 % | 2 % | 6 % | 23 % | 1 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Erik Gregers Hansen(virk.: 113) Reelle ejere | 82 | 29 | 1 | 41 |
Kigge Mai Hvid(virk.: 24) Reelle ejere | 5 | 2 | 1 | 17 |
Jens Ditlev Lauritzen(virk.: 47) Reelle ejere | 23 | 4 | 5 | 18 |
Kristian Kristensen(virk.: 12) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 10 |
Erik Bierre(virk.: 37) Reelle ejere | 37 | 3 | 0 | 13 |
Betina Ipsen(virk.: 18) Reelle ejere | 2 | 0 | 0 | 16 |
Jesper Jessing(virk.: 18) Reelle ejere | 3 | 0 | 0 | 16 |
Bendt Bendtsen(virk.: 33) Reelle ejere | 16 | 0 | 2 | 21 |
Dorthe Helle Olsen(virk.: 16) Reelle ejere | 4 | 0 | 0 | 14 |
Sum | 174 | 38 | 9 | 166 |
Pct. | 45 % | 10 % | 2 % | 43 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Trine Kamper Schlander(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 12 |
Jacob Winthereik(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 1 |
Mads Peter Zacho(virk.: 29) Ikke aktiv i virksomheden | 26 | 9 | 0 | 2 |
Dorte Rolff(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 2 | 0 | 1 |
Ulf Lund(virk.: 128) Ikke aktiv i virksomheden | 125 | 1 | 0 | 4 |
Mikkel Michael Nielsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 1 | 3 |
Thomas Jeffrey Malherbes Gullacksen(virk.: 151) Ikke aktiv i virksomheden | 145 | 9 | 1 | 2 |
Niels Åge Josefsen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 3 | 0 | 0 |
Sum | 321 | 26 | 2 | 25 |
Pct. | 86 % | 7 % | 1 % | 7 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |