Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Ejerskaber | ||||
Dekret | Tegningsregel | Direktion | xbrl | ||||
Hvidhvask | Formål | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Vedtægter |
Den 2024-08-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Lersø Parkallé 28, 2. 43., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-29 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-09 fjernes Legale ejere: Qaiser Pervez (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-09 fjernes Navne: ACP-Holding ApS (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-09 fjernes Reelle ejere: Qaiser Pervez (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-09 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-09 fjernes Stiftere: Qaiser Pervez (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2024-08-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Caesar Lounge ApS. (offentliggjort 2019-12-01)
Den 2023-10-10 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2023-10-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-14)
Den 2023-10-12 Statstidende Dekret
Den 2023-09-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2023-10-14)
Den 2023-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2023-10-14)
Den 2023-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2023-08-15 fjernes Direktion: Qaiser Pervez (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2022-04-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lersø Parkallé 28, 2. 43., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Direktion: Qaiser Pervez (direktør) (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive Holdingselskab for at eje kontrollerende andele i andre ikkefinansielle selskaber samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-29 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Legale ejere: Qaiser Pervez (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Navne: ACP-Holding ApS (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Reelle ejere: Qaiser Pervez (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Stiftere: Qaiser Pervez (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Vedtægter: 2019-11-29 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2024-08-15)
Den 2019-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-08-15)