Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bibranche | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2019-11-29 sletter virksomheden Ejerskaber: dreamplan.io ApS. (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2020-01-22 sletter virksomheden Ejerskaber: dreamplan.io ApS. (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2022-03-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: dreamplan.io ApS. (offentliggjort 2022-04-04)
Den 2023-12-01 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2024-02-19)
Den 2023-08-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-29 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Slettevej 1, 2800 Kongens Lyngby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-25 tilføjes Direktion: Stine Kalmer Jørgensen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er er at eje kapitalandele i andre virksomheder og aktiviteter i tilknytning hermed. (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-03-31 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-25 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Legale ejere: Stine Kalmer Jørgensen (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Navne: Foldesen Holding ApS (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Reelle ejere: Stine Kalmer Jørgensen (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Stiftere: Stine Kalmer Jørgensen (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Vedtægter: 2019-11-25 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-29)
Den 2019-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-29)