Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | xbrl | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2023-12-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Bestyrelse: Peter Kristoffer Licht (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Direktion: Younes Dahdouh (direktør) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-27 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Legale ejere: Peter Kristoffer Licht, Réda Lahbib M'Barek, Y2 Holding ApS (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Navne: Tiponi Street ApS (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Reelle ejere: Peter Kristoffer Licht, Réda Lahbib M'Barek, Younes Dahdouh (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Stiftere: Younes Dahdouh, Réda Lahbib M'Barek, Peter Kristoffer Licht (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-12-12 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2023-01-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-30 tilføjes Direktion: Younes Dahdouh (direktør) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-11-30 fjernes Direktion: Helle Arnold Achilles (direktør) (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2021-02-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-01 tilføjes Legale ejere: Y2 Holding ApS (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2021-01-01 fjernes Legale ejere: Younes Dahdouh (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2019-11-28 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Høffdingsvej 34, 2500 Valby (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Bestyrelse: Peter Kristoffer Licht (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Direktion: Helle Arnold Achilles (direktør) (offentliggjort 2022-02-27)
Den 2019-11-27 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er som socialøkonomisk virksomhed at udøve rådgivning, undervisning og socialt fagligt arbejde, samt al virksomhed, som efterledelsens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-27 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Legale ejere: Younes Dahdouh, Peter Kristoffer Licht, Réda Lahbib M'Barek (offentliggjort 2021-03-10)
Den 2019-11-27 tilføjes Navne: Tiponi Street ApS (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Reelle ejere: Peter Kristoffer Licht, Réda Lahbib M'Barek, Younes Dahdouh (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Revisor: JH Revision Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Stiftere: Younes Dahdouh, Réda Lahbib M'Barek, Peter Kristoffer Licht (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren alene eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Vedtægter: 2019-11-27 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2019-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-12-12)