Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | xbrl | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-03-09 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-09 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Værkmestergade 25, 14., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-09 fjernes Direktion: Henrik Lind (direktør) (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-09 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-11 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-09 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-09 fjernes Legale ejere: Julie Østenkjær Brown, Frederikke Østenkjær Lind, Mikkel Østenkjær Lind, Henrik Lind (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-09 fjernes Navne: Lind Family Holding ApS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-09 fjernes Reelle ejere: Henrik Lind, Julie Østenkjær Brown, Frederikke Østenkjær Lind, Mikkel Østenkjær Lind, Henrik Lind (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-09 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-09 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-09 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-09 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2021-03-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Lind Family Invest ApS. (offentliggjort 2021-03-12)
Den 2020-04-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-12 tilføjes Legale ejere: Julie Østenkjær Brown, Frederikke Østenkjær Lind, Mikkel Østenkjær Lind, Henrik Lind (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Legale ejere: Henrik Lind (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-10-11 fjernes Legale ejere: Henrik Lind (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-10-12 tilføjes Reelle ejere: Julie Østenkjær Brown, Frederikke Østenkjær Lind, Mikkel Østenkjær Lind, Henrik Lind (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Reelle ejere: Henrik Lind, Henrik Lind (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 fjernes Reelle ejere: Henrik Lind (offentliggjort 2019-12-09)
Den 2019-10-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Værkmestergade 25, 14., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Direktion: Henrik Lind (direktør) (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er primært at være holdingselskab for et eller flere selskaber og anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-11 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Kapital (Kapital): 3.000.000,00 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Navne: Lind Family Holding ApS (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Vedtægter: 2019-10-11 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-11)
Den 2019-10-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-11)