Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kapital | Vedtægter | ||||
Navne | Bibranche | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Hovedbranche | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | ||||
Første regnskabsperiode |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2019-10-04 sletter virksomheden Ejerskaber: Sønder Skovgaard II ApS. (offentliggjort 2020-02-07)
Den 2020-02-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: SØREN ENGGAARD BYGGEFELT B ApS. (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-02-07 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Sønder Skovgaard Kran Holding ApS. (offentliggjort 2020-02-13)
Den 2020-08-07 sletter virksomheden Ejerskaber: Nordjysk El & Alarm A/S. (offentliggjort 2022-02-02)
Den 2020-11-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: S.E. Ejendomme Holding II ApS. (offentliggjort 2020-11-23)
Den 2020-11-05 sletter virksomheden Ejerskaber: Ambercon Holding ApS. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2020-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CLT Denmark A/S. (offentliggjort 2020-12-21)
Den 2021-01-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TOMICO Holding ApS. (offentliggjort 2021-01-22)
Den 2021-06-23 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: NSV1 ApS. (offentliggjort 2021-07-11)
Den 2022-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TE Holding Kridtsløjfen ApS. (offentliggjort 2022-03-01)
Den 2022-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ambercon Holding ApS. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-07-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-23 tilføjes Vedtægter: 2021-06-23 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-07 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000,00 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-08-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-08-07 tilføjes Navne: Torben Enggaard Group ApS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-08-06 fjernes Navne: Toreng Holding ApS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2020-08-07 tilføjes Vedtægter: 2020-08-07 (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-24 tilføjes Bibranche: Engroshandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2020-03-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-26 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-26 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2020-03-27 tilføjes Vedtægter: 2020-03-27 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2019-10-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Juelstrupparken 23, 9530 Støvring (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 tilføjes Direktion: Torben Enggaard (direktør) (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er besiddelse af aktier, anparter, investering og kapitalanbringelse samt anden dermed i forbindelse stående virksomhed. (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2019-10-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2019-10-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 tilføjes Legale ejere: Torben Enggaard (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 tilføjes Navne: Toreng Holding ApS (offentliggjort 2020-11-05)
Den 2019-10-04 tilføjes Reelle ejere: Torben Enggaard (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-10-04 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-10-04 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 tilføjes Vedtægter: 2019-10-04 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-10-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2020-04-02)
Den 2019-05-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-05-01 (offentliggjort 2020-04-02)