Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 66, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2019-10-03 sletter virksomheden Ejerskaber: KAEHNE HOLDING ApS. (offentliggjort 2022-12-21)
Den 2023-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 66, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-07-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 66, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-12-01)
Den 2023-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 66, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2022-07-19 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredericiavej 66, 1., 7100 Vejle (offentliggjort 2023-01-26)
Den 2019-10-03 tilføjes Direktion: Anne Mette Kaehne Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er finansiering og kapitalanbringelse. (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-08-19 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-03 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-03 tilføjes Legale ejere: Anne Mette Kaehne Pedersen (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-03 tilføjes Navne: AM Kaehne Holding ApS (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-03 tilføjes Reelle ejere: Anne Mette Kaehne Pedersen (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-03 tilføjes Vedtægter: 2019-10-03 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-03 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-28)
Den 2019-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-28)