Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Binavne | Vedtægter | ||||
Navne | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederikssundsvej 345, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2024-09-28)
Den 2024-09-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 82, 2., 1358 København K (offentliggjort 2024-09-28)
Den 2024-09-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Voldgade 82, 2., 1358 København K (offentliggjort 2024-09-28)
Den 2024-09-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestre Teglgade 18, 3. 323., 2450 København SV (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-07-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-09-22 tilføjes Binavne: Vinduespudserkursus ApS (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-09-21 tilføjes Vedtægter: 2023-09-21 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-08-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-07-30 tilføjes Binavne: VPDK ApS (offentliggjort 2023-07-30)
Den 2023-07-30 tilføjes Navne: Vinduespudserskolen ApS (offentliggjort 2023-07-30)
Den 2023-07-29 fjernes Navne: VPDK ApS (offentliggjort 2023-07-30)
Den 2023-07-30 tilføjes Vedtægter: 2023-07-30 (offentliggjort 2023-09-22)
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Vinduespolering (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2022-05-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestre Teglgade 18, 3. 323., 2450 København SV (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2021-09-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2021-06-27 tilføjes Navne: VPDK ApS (offentliggjort 2023-07-30)
Den 2021-06-26 fjernes Navne: SUSHI FRANCHISE CORP. ApS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-27 tilføjes Vedtægter: 2021-06-27 (offentliggjort 2023-07-30)
Den 2021-06-27 fjernes Binavne: Sushi Nordic ApS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2021-06-01 tilføjes Hovedbranche: Vinduespolering (offentliggjort 2024-02-21)
Den 2021-06-01 tilføjes Legale ejere: Rockingshares ApS, Oliver Rosenørn-Due (offentliggjort 2021-06-27)
Den 2021-06-01 fjernes Legale ejere: Lorenas Cajigas, CrazyJacks ApS (offentliggjort 2021-06-27)
Den 2021-06-01 tilføjes Reelle ejere: Asger Lindholm Kragh Jensen, Oliver Rosenørn-Due (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2021-06-01 fjernes Reelle ejere: Lorenas Cajigas, Mathias Alexander Hjorth Mønsted (offentliggjort 2021-06-27)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-05-31 fjernes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2021-05-31 fjernes Legale ejere: Rockingshares ApS, Oliver Rosenørn-Due (offentliggjort 2021-06-27)
Den 2021-05-31 fjernes Reelle ejere: Asger Lindholm Kragh Jensen, Oliver Rosenørn-Due (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2020-08-20 tilføjes Legale ejere: Rockingshares ApS, Oliver Rosenørn-Due, Lorenas Cajigas, CrazyJacks ApS (offentliggjort 2021-06-27)
Den 2020-08-19 fjernes Legale ejere: Rockingshares ApS, Oliver Rosenørn-Due (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-20 tilføjes Reelle ejere: Asger Lindholm Kragh Jensen, Oliver Rosenørn-Due, Lorenas Cajigas, Mathias Alexander Hjorth Mønsted (offentliggjort 2021-07-15)
Den 2020-08-20 fjernes Reelle ejere: Michael Simon Skaaning (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2020-08-19 fjernes Reelle ejere: Asger Lindholm Kragh Jensen, Oliver Rosenørn-Due (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-12-28 tilføjes Binavne: Sushi Nordic ApS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2019-12-28 tilføjes Vedtægter: 2019-12-28 (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2019-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fruebjergvej 3, 2100 København Ø (offentliggjort 2021-09-06)
Den 2019-12-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Husumgade 48, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Husumgade 48, 2. tv., 2200 København N (offentliggjort 2019-12-19)
Den 2019-11-26 tilføjes Direktion: Oliver Rosenørn-Due (direktør) (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-26 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Hovedbranche: Restauranter (offentliggjort 2021-06-10)
Den 2019-11-26 tilføjes Kapital (Kapital): 40.001,00 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Legale ejere: Rockingshares ApS, Oliver Rosenørn-Due (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Navne: SUSHI FRANCHISE CORP. ApS (offentliggjort 2021-06-28)
Den 2019-11-26 tilføjes Reelle ejere: Asger Lindholm Kragh Jensen, Oliver Rosenørn-Due, Michael Simon Skaaning (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Stiftere: Rockingshares ApS, Oliver Rosenørn-Due (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Vedtægter: 2019-11-26 (offentliggjort 2019-12-28)
Den 2019-11-26 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-11-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-27)