Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Ejerskaber |
Den 2019-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-12-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-12-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Havnegade 2, 2., 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-12-16 fjernes Direktion: Mikkel Juul (direktør) (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-12-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-04 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-12-16 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-12-16 fjernes Kontaktoplysninger: mj@merkurnord.dk (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-12-16 fjernes Legale ejere: Mikkel Juul, Daniel Hassing Christensen (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-12-16 fjernes Navne: MN Midlertidig Holding ApS (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-12-16 fjernes Reelle ejere: Mikkel Juul, Daniel Hassing Christensen (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-12-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-12-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-12-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-12-16 fjernes Stiftere: Mikkel Juul, Daniel Hassing Christensen (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-12-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-27 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnegade 2, 2., 4300 Holbæk (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Direktion: Mikkel Juul (direktør) (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed. (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-04 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Kontaktoplysninger: mj@merkurnord.dk (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Legale ejere: Mikkel Juul, Daniel Hassing Christensen (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Navne: MN Midlertidig Holding ApS (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Reelle ejere: Mikkel Juul, Daniel Hassing Christensen (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Stiftere: Mikkel Juul, Daniel Hassing Christensen (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Vedtægter: 2019-11-04 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MerkurNord ApS. (offentliggjort 2020-05-06)