Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Katrine Suhr Nørbo(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Katrine Suhr Nørbo | 30.10.2022 | L.I. Brandes Alle 12, 1956 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|
Aktive virksomheder: (3) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
KSL Holding 2019 ApS | 40962441 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
Katrine Suhr Yoga | 41970375 | Aktiv | Undervisning inden for sport og fritid (855100) |
Legacy Group ApS | 41015454 | NORMAL | Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (702200) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
06.09.2024 | 2,51 (km) | Valkyriegade 29, 2200 København N | L.I. Brandes Alle 12, 1956 Frederiksberg C |
KSL Holding 2019 ApS. |
Sidst opdateret den 27.11.2019 og angivet som gældende fra 28.10.2019 (1802 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
KSL CONSULTING ApS | 21296236 |
KSL Consult v/ Kim Stefan Larsen | 28349041 |
KSL Ejendomme ApS | 38032941 |
KSL HOLDING 2012 ApS | 35034595 |
KSL Holding 2019 ApS | 40962441 |
KSL Holding ApS | 37138258 |
KSL HORNBÆK ApS | 25986393 |
KS Lighting Group ApS | 34712239 |
KS LILLEVORDE HOLDING ApS | 30564480 |
KSL Innovation ApS | 31941539 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Katrine Suhr Nørbo(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 33 % | 0 % | 0 % | 0 % | 33 % | 33 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Katrine Suhr Nørbo(virk.: 3) Dir., Legale ejere, Reelle ejere | 0 | 1 | 1 | 1 |
Pct. | 0 % | 33 % | 33 % | 33 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |