Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Direktion | Reelle ejere | Bestyrelse | ||||
Revisor | Legale ejere | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hjemmeside | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2024-04-30 tilføjes Direktion: Frank Langhøj (direktør) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-04-30 fjernes Direktion: Mikkel Arreborg (direktør) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-02-29 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Peter Jensen (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-02-28 fjernes Reelle ejere: Kenneth Peter Jensen (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2024-01-31 tilføjes Bestyrelse: Kenneth Peter Jensen (formand) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-01-31 fjernes Bestyrelse: Lars Langhøj (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-01-30 fjernes Bestyrelse: Frank Langhøj (formand) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2024-01-31 tilføjes Direktion: Mikkel Arreborg (direktør) (offentliggjort 2024-05-23)
Den 2024-01-31 fjernes Direktion: Lars Langhøj (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-12-12 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Peter Jensen (offentliggjort 2024-04-04)
Den 2023-12-11 fjernes Reelle ejere: Kenneth Peter Jensen (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-11-21 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-11-21 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-09-30 tilføjes Legale ejere: Auto Solutions Group ApS (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-09-30 fjernes Legale ejere: LANGHØJ ApS (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-03-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2023-03-30 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2023-03-30 tilføjes Vedtægter: 2023-03-30 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2022-11-07 tilføjes Legale ejere: LANGHØJ ApS (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2022-11-07 fjernes Legale ejere: LL HOLDING ApS, FL HOLDING ApS (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-11-07 tilføjes Reelle ejere: Kenneth Peter Jensen (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2022-11-07 fjernes Reelle ejere: Lars Langhøj, Frank Langhøj (offentliggjort 2022-11-07)
Den 2022-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2023-12-31 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2022-10-01 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-08 fjernes Legale ejere: Molarno Holding Aps (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2020-01-08 fjernes Reelle ejere: Steffen Møller (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselager Centervej 26, 8260 Viby J (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-19 tilføjes Bestyrelse: Frank Langhøj (formand) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2019-11-19 tilføjes Direktion: Lars Langhøj (adm. dir.) (offentliggjort 2024-03-22)
Den 2019-11-19 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er salg af autostole og bilsæder til forhandlernet i Danmark. (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-19 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-19 tilføjes Hjemmeside: www.innoseat.dk (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-19 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-19 tilføjes Kontaktoplysninger: info@innoseat.dk (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-19 tilføjes Legale ejere: Molarno Holding Aps, LL HOLDING ApS, FL HOLDING ApS (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-19 tilføjes Navne: InnoSeat A/S (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-19 tilføjes Reelle ejere: Steffen Møller, Lars Langhøj, Frank Langhøj (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-19 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2019-11-19 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-07-13)
Den 2019-11-19 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-19 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-11-19 tilføjes Stiftere: Molarno Holding Aps, LL HOLDING ApS, FL HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-19 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-19 tilføjes Vedtægter: 2019-11-19 (offentliggjort 2023-03-31)
Den 2019-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-25)