Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Genoptagelse tvangsopløsning | Kapital | Virksomhedsstatus | ||||
Direktion | Tegningsregel | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform |
Den 2024-06-27 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-10 tilføjes Genoptagelse tvangsopløsning: 2021-09-08 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-07 tilføjes Direktion: Annastasia Joelle Izabella Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-01 fjernes Direktion: Annastasia Joelle Izabella Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2021-09-07 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af den adm. direktør. (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-09-07 tilføjes Vedtægter: 2021-09-07 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2019-10-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Klarsyn24.dk ApS. (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2021-09-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-10-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æblekrogen 4, 3370 Melby (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-10-19 tilføjes Direktion: Annastasia Joelle Izabella Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-10-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil, herunder kapitalbesiddelse i virksomheder med nævnte formål. (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-10-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-19 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-10-19 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-10-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-10-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2019-10-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-10-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-10-19 tilføjes Legale ejere: Annastasia Joelle Izabella Petersen (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-10-19 tilføjes Navne: Serene Center Guiding Universal5 ApS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-10-19 tilføjes Reelle ejere: Annastasia Joelle Izabella Petersen (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-10-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-10-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-10-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-10-19 tilføjes Stiftere: Annastasia Joelle Izabella Petersen (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-10-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den adm. direktør eller af den samlede direktion. (offentliggjort 2021-09-01)
Den 2019-10-19 tilføjes Vedtægter: 2019-10-19 (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2019-10-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-10-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-09-01)