Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-09-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tårnvej 151, 2610 Rødovre (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2021-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselvej 51, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2019-11-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Tandlægeselskabet Lars Stenholm ApS. (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-01-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMMEN TÅRNVEJ 53-55 ApS. (offentliggjort 2020-09-30)
Den 2020-08-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Ejendomsselskabet Lars Stenholm ApS. (offentliggjort 2020-08-17)
Den 2020-11-06 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2019-11-13 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2019-11-14 tilføjes Revisor: Lægård Revision Statsautoriseret revisionsfirma (offentliggjort 2020-10-19)
Den 2019-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselvej 51, 2740 Skovlunde (offentliggjort 2021-08-04)
Den 2019-11-13 tilføjes Binavne: Stenholm Holding ApS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Direktion: Lars Stenholm Paulsen (direktør) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for andre selskaber, samt anbringelse af udbytte fra datterselskaber i finansielle aktiver, herunder aktier, anparter og øvrige værdipapirer. (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-07-01 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Legale ejere: Lars Stenholm Paulsen (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Navne: Lars Stenholm Holding ApS (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Reelle ejere: Lars Stenholm Paulsen (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Stiftere: Lars Stenholm Paulsen (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Vedtægter: 2019-11-13 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-25)