Sektion (alle) | |||||||
Kontaktoplysninger | Navne | Vedtægter | xbrl | ||||
Beliggenhedsadresse | Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Bibranche | Hvidhvask | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-03 tilføjes Kontaktoplysninger: janniepedersen.dk@gmail.com (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-09-02 fjernes Kontaktoplysninger: founguega@gmail.com (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2024-06-29 tilføjes Navne: Gaja ApS (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-28 fjernes Navne: Tunø Købmandsgård ApS (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-29 tilføjes Vedtægter: 2024-06-29 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krusbjergvej 47, 6870 Ølgod (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2024-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 85, st. th., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2023-12-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2023-12-09)
Den 2023-12-08 tilføjes Vedtægter: 2023-12-08 (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2023-08-03 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-29 tilføjes Legale ejere: Jannie Bruun Pedersen Foulefack (offentliggjort 2023-01-29)
Den 2023-01-29 fjernes Legale ejere: Gabriel Foulefack Nguessa (offentliggjort 2023-01-29)
Den 2023-01-28 fjernes Legale ejere: Jannie Bruun Pedersen Foulefack (offentliggjort 2023-01-29)
Den 2023-01-29 tilføjes Reelle ejere: Jannie Bruun Pedersen Foulefack (offentliggjort 2023-01-29)
Den 2023-01-29 fjernes Reelle ejere: Gabriel Foulefack Nguessa (offentliggjort 2023-01-29)
Den 2023-01-28 fjernes Reelle ejere: Jannie Bruun Pedersen Foulefack (offentliggjort 2023-01-29)
Den 2023-01-29 fjernes Direktion: Gabriel Foulefack Nguessa (direktør) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-06-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kongensgade 85, st. th., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2024-01-18)
Den 2022-06-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybbølsgade 43, st. th., 1721 København V (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2022-05-15 tilføjes Bibranche: Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv. (offentliggjort 2022-05-16)
Den 2021-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølsgade 43, st. th., 1721 København V (offentliggjort 2022-06-02)
Den 2021-12-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Tunø Hovedgade 31, 8799 Tunø (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-25 tilføjes Vedtægter: 2020-05-25 (offentliggjort 2023-12-09)
Den 2020-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tunø Hovedgade 31, 8799 Tunø (offentliggjort 2021-12-15)
Den 2020-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Tunø Hovedgade 31, 8799 Tunø (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tunø Hovedgade 31, 8799 Tunø (offentliggjort 2020-01-28)
Den 2020-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Dybbølsgade 43, st. th., 1721 København V (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2020-01-07 tilføjes Kontaktoplysninger: founguega@gmail.com (offentliggjort 2024-09-03)
Den 2019-11-25 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dybbølsgade 43, st. th., 1721 København V (offentliggjort 2020-01-07)
Den 2019-11-22 tilføjes Direktion: Gabriel Foulefack Nguessa (direktør) (offentliggjort 2023-09-18)
Den 2019-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af købmandsbutik med salg af almindelige købmandsvarer og drift af den tilhørende café samt anden efter direktionens skøn hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-22 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-22 tilføjes Hovedbranche: Købmænd og døgnkiosker (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-22 tilføjes Legale ejere: Jannie Bruun Pedersen Foulefack, Gabriel Foulefack Nguessa (offentliggjort 2023-01-29)
Den 2019-11-22 tilføjes Navne: Tunø Købmandsgård ApS (offentliggjort 2024-06-30)
Den 2019-11-22 tilføjes Reelle ejere: Jannie Bruun Pedersen Foulefack, Gabriel Foulefack Nguessa (offentliggjort 2023-01-29)
Den 2019-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-22 tilføjes Stiftere: Jannie Bruun Pedersen Foulefack, Gabriel Foulefack Nguessa (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af de to direktører i forening. (offentliggjort 2023-12-09)
Den 2019-11-22 tilføjes Vedtægter: 2019-11-22 (offentliggjort 2020-05-25)
Den 2019-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-25)