Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Direktion | Kontaktoplysninger | Binavne | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-01-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-01-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herlev Hovedgade 159, 1. th., 2730 Herlev (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-12-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 21, 6. tv., 2730 Herlev (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2019-11-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Lumidan ApS. (offentliggjort 2022-10-18)
Den 2022-10-16 tilføjes Reelle ejere: Lumiere Morales Christensen (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-04-06 tilføjes Legale ejere: Lumiere Morales Christensen, Tina Margot Christensen (offentliggjort 2022-11-03)
Den 2022-04-06 fjernes Legale ejere: Claus Bording (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 tilføjes Reelle ejere: Tina Margot Christensen (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-06 fjernes Reelle ejere: Claus Bording (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 21, 6. tv., 2730 Herlev (offentliggjort 2022-12-17)
Den 2022-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 21, 6. tv., 2730 Herlev (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2022-03-01 tilføjes Direktion: Claus Bording (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-28 tilføjes Legale ejere: Claus Bording (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-02-28 fjernes Legale ejere: CBIC Holding ApS, Lumiere Morales Christensen, Tina Margot Christensen (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-28 tilføjes Reelle ejere: Claus Bording (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-02-28 fjernes Reelle ejere: Tina Margot Christensen, Tina Margot Christensen, Lumiere Morales Christensen (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-27 fjernes Reelle ejere: Claus Bording (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-02-28 fjernes Direktion: Dan Rene Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2022-01-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 21, 6. tv., 2730 Herlev (offentliggjort 2022-04-05)
Den 2021-09-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 5, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 5, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-09-15)
Den 2021-09-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Hørkær 5, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hørkær 5, 2730 Herlev (offentliggjort 2021-09-10)
Den 2021-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Bakkekrogen 6, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-29 tilføjes Direktion: Dan Rene Christensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-06-29 fjernes Direktion: Claus Bording (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-06-07 tilføjes Reelle ejere: Tina Margot Christensen, Claus Bording, Lumiere Morales Christensen (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2021-06-06 fjernes Reelle ejere: Tina Margot Christensen, Claus Bording, Lumiere Morales Christensen (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2021-02-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-04 tilføjes Reelle ejere: Lumiere Morales Christensen, Tina Margot Christensen (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2020-05-03 fjernes Reelle ejere: Tina Margot Christensen (offentliggjort 2020-05-04)
Den 2020-05-02 tilføjes Legale ejere: Tina Margot Christensen (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2020-05-01 fjernes Legale ejere: Tina Margot Christensen (offentliggjort 2020-05-05)
Den 2020-04-30 tilføjes Legale ejere: Lumiere Morales Christensen (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2020-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: lumidan@lumidan.dk (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-26 tilføjes Legale ejere: CBIC Holding ApS (offentliggjort 2022-03-16)
Den 2019-12-26 fjernes Legale ejere: Claus Bording (offentliggjort 2019-12-26)
Den 2019-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bakkekrogen 6, 4500 Nykøbing Sj (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2019-11-22 tilføjes Binavne: Lumidan Holding ApS (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Direktion: Claus Bording (adm. dir.) (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2019-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-22 (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Legale ejere: Claus Bording, Tina Margot Christensen (offentliggjort 2019-12-26)
Den 2019-11-22 tilføjes Navne: Lumi C invest ApS (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Reelle ejere: Tina Margot Christensen, Tina Margot Christensen, Claus Bording (offentliggjort 2021-06-07)
Den 2019-11-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Stiftere: Tina Margot Christensen, Claus Bording (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Vedtægter: 2019-11-22 (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-22)