Sektion (alle) | |||||||
Direktion | Bestyrelse | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
xbrl | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Kapital | Tegningsregel | Formål | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-16 tilføjes Direktion: Nicolas Thomas Gaardmand Gjerlev Andersen (direktør) (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-16 fjernes Direktion: Peder Lund Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-09-16 fjernes Bestyrelse: Peder Lund Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2020-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: R&D Engineering A/S. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: R&D Steel ApS. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: R&D Test Systems A/S. (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-06-17 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: R&D Tools and Structures A/S. (offentliggjort 2020-06-17)
Den 2024-07-29 tilføjes Bestyrelse: Kasper Holm Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sigma 3, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-07-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-03-14 tilføjes Bestyrelse: Peder Lund Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-03-14 fjernes Bestyrelse: Guilherme Silva (formand) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-14 tilføjes Direktion: Peder Lund Rasmussen (direktør) (offentliggjort 2024-09-18)
Den 2024-03-14 fjernes Direktion: Peter Kattai Ulrikkeholm (direktør) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2023-06-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alexandriagade 8, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-07-24)
Den 2023-04-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2023-01-12 fjernes Bestyrelse: Birgit Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2022-02-11 tilføjes Bestyrelse: Birgit Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-19)
Den 2022-02-11 fjernes Bestyrelse: Steven Basil Harrison (formand) (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2022-02-11 tilføjes Direktion: Peter Kattai Ulrikkeholm (direktør) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2022-02-11 fjernes Direktion: Axel Manøe Jepsen (direktør) (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2021-09-28 tilføjes Vedtægter: 2021-09-28 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2021-03-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2021-12-31 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2020-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2020-10-01 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2020-10-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2020-09-30 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2020-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 2.041.774,00 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-04-24 tilføjes Vedtægter: 2020-04-24 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2020-01-24 tilføjes Bestyrelse: Steven Basil Harrison (formand) (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2020-01-24 tilføjes Direktion: Axel Manøe Jepsen (direktør) (offentliggjort 2022-02-16)
Den 2020-01-24 fjernes Direktion: Brian Thomas Ross (direktør) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-21 tilføjes Direktion: Helle Wohlfahrt Wehl (direktør) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening, 1 bestyrelsesmedlem i forening med 1 direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-24 tilføjes Vedtægter: 2020-01-24 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-01-23 tilføjes Vedtægter: 2020-01-23 (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-01-23 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-27)
Den 2020-01-06 tilføjes Formål: "Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre danske virksomheder og at yde momspligtige ydelser til dets datterselskaber samt al virksomhed, som efter direktionens skøn er beslægtet hermed." (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-31 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2020-01-09)
Den 2019-12-30 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-12-31 tilføjes Vedtægter: 2019-12-31 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Boulevard 1, 2900 Hellerup (offentliggjort 2023-04-13)
Den 2019-11-22 tilføjes Direktion: Brian Thomas Ross (direktør) (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre danske virksomheder, levere ledelsesydelser samt anden virksomhed, der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-22 (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2020-01-08)
Den 2019-11-22 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-23)
Den 2019-11-22 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Legale ejere: MTS Systems Corporation (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Navne: MTS Systems Danmark ApS (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2019-11-22 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-09-29)
Den 2019-11-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Stiftere: MTS Systems Corporation (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør eller af den samlede direktion (offentliggjort 2020-01-24)
Den 2019-11-22 tilføjes Vedtægter: 2019-11-22 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-22)
Den 2019-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-22)