Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-02 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-02-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HI MULTISERVICE ApS. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-11-13 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Kirsch & Co IVS. (offentliggjort 2019-12-12)
Den 2019-11-21 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Merlegårds Vænge 68, 2635 Ishøj (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Direktion: Dan Alberto Enggrob Harboe (direktør) (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab samt varetage formueforvaltning, udlejningsvirksomhed og anden investeringsvirksomhed (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-04-30 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-13 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Legale ejere: Dan Alberto Enggrob Harboe (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Navne: Dan Harboe Holding ApS (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Reelle ejere: Dan Alberto Enggrob Harboe (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Stiftere: Dan Alberto Enggrob Harboe (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion eller af en direktør alene (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Vedtægter: 2019-11-13 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-21)