Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Direktion | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Kapital | ||||
Vedtægter | Legale ejere | Navne | Revision fravalgt | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 12, 1203 København K (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2023-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2019-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Horisonten Aalborg K/S. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet Horisonten Aalborg ApS. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Komplementarselskabet Strandterrasserne Køge ApS. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Papirtårnet Silkeborg ApS. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Strandterrasserne Køge K/S. (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2020-02-25 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: UNITY Aarhus ApS. (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2022-06-07 tilføjes Direktion: Caspar Schultz (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-07 fjernes Direktion: Charlotte Sydow Bech Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-09-30 tilføjes Direktion: Charlotte Sydow Bech Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2021-09-30 fjernes Direktion: Mathias Johannes Hölmich Rasmussen Eckéll (direktør) (offentliggjort 2021-12-19)
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 2. tv., 1057 København K (offentliggjort 2023-02-28)
Den 2021-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 15, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-12-21 tilføjes Direktion: Mathias Johannes Hölmich Rasmussen Eckéll (direktør) (offentliggjort 2021-12-19)
Den 2020-12-21 fjernes Direktion: Christian Schjødt-Eriksen (direktør) (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-11-30 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-11-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2020-06-12 tilføjes Direktion: Michael Schumann (adm. dir.) (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-06-12 fjernes Direktion: Peter Haahr Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-06-11 fjernes Direktion: Michael Schumann (direktør) (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2020-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tuborg Havnevej 15, 3., 2900 Hellerup (offentliggjort 2021-01-06)
Den 2020-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er som holdingselskab direkte eller indirekte at eje kapitalandele eller andre finansielle instrumenter i virksomheder, der driver virksomhed inden for køb, salg og udvikling af fast ejendom. (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den administrerende direktør sammen med en direktør eller af en direktør og en direktør i forening. (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-19 tilføjes Vedtægter: 2019-12-19 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-18 tilføjes Vedtægter: 2019-12-18 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-12-18 tilføjes Direktion: Michael Schumann (direktør) (offentliggjort 2020-06-18)
Den 2019-12-18 fjernes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-18 tilføjes Legale ejere: AEROF Holdco II Sarl (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-18 tilføjes Navne: AEROF Denmark Holdings ApS (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-17 fjernes Navne: ApS STM nr. 6381 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-17 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-12-18 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-07)
Den 2019-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-18 tilføjes Direktion: Peter Andreas Stakemann (direktør) (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-18 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-18 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-01-06)
Den 2019-11-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-18 tilføjes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-18 fjernes Legale ejere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-18 tilføjes Navne: ApS STM nr. 6381 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-18 tilføjes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-18 fjernes Reelle ejere: Peter Andreas Stakemann (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-18 tilføjes Stiftere: ApS KBURS 17 NR. 6919 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-18 tilføjes Vedtægter: 2019-11-18 (offentliggjort 2019-12-23)
Den 2019-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-20)