Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-02 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-22 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Olpenitz Invest 4 ApS. (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-11-20 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalvangen 32, 2700 Brønshøj (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Direktion: Lars Nordestgaard Pedersen (direktør) (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive virksomhed ved investering gennem ejerbesiddelser i andre kapitalselskaber. (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-15 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Legale ejere: LARSNN HOLDING ApS, MDR INVEST ApS (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Navne: LM Properties ApS (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Reelle ejere: Lars Nordestgaard Pedersen, Mads Christian Dige Rønholt (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Stiftere: MDR INVEST ApS, LARSNN HOLDING ApS (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Vedtægter: 2019-11-15 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-20)