Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | ||||
Revisor | Revision fravalgt | Direktion | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-10 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-02 tilføjes Legale ejere: Sisa Thade Petersen, Richard Thade Petersen (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2019-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Smart-Marine ApS. (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-24 tilføjes Kontaktoplysninger: thorhansa.aps@gmail.com (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-23 tilføjes Revisor: SØNDERJYLLANDS REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-11-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-05-17 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-16 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-17 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2021-11-24)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-04-27 tilføjes Direktion: Thorbjørn Thade Petersen (adm. dir.) (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-27 fjernes Direktion: Hansa Maria Petersen (direktør) (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2021-04-27 tilføjes Legale ejere: Thorbjørn Thade Petersen (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2021-04-27 tilføjes Reelle ejere: Thorbjørn Thade Petersen (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2019-11-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skoven 9, 6470 Sydals (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 tilføjes Direktion: Hansa Maria Petersen (direktør) (offentliggjort 2021-04-29)
Den 2019-11-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje og udvikle rettigheder samt at eje kapitalandele og anden investering. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-19 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af øvrige maskiner til specielle formål i.a.n. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 tilføjes Legale ejere: Hansa Maria Petersen (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2019-11-19 tilføjes Navne: Thorhansa ApS (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 tilføjes Reelle ejere: Hansa Maria Petersen (offentliggjort 2023-05-03)
Den 2019-11-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2019-11-19 tilføjes Stiftere: Hansa Maria Petersen (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 tilføjes Vedtægter: 2019-11-19 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-19)