Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
xbrl | Vedtægter | Binavne | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel |
Den 2022-10-03 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Tårngade 13, 4863 Eskilstrup (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-18 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-03 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-03 fjernes Legale ejere: Marianne Weber (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-03 fjernes Navne: WEHJO ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-03 fjernes Reelle ejere: Marianne Weber (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-03 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-03 fjernes Stiftere: Marianne Weber (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-10-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2022-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2022-08-19 fjernes Direktion: Marianne Weber (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2021-08-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-03-16 tilføjes Vedtægter: 2021-03-16 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2021-03-15 fjernes Binavne: Vendo ApS, Hjortskov Ejendomme ApS, Hjortskov Byg ApS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2021-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2020-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-11-19 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tårngade 13, 4863 Eskilstrup (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-11-18 tilføjes Binavne: Vendo ApS, Hjortskov Ejendomme ApS, Hjortskov Byg ApS (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2019-11-18 tilføjes Direktion: Marianne Weber (adm. dir.) (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel og service, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-18 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-11-18 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2021-04-12)
Den 2019-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-11-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-11-18 tilføjes Legale ejere: Marianne Weber (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-11-18 tilføjes Navne: WEHJO ApS (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-11-18 tilføjes Reelle ejere: Marianne Weber (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-11-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-11-18 tilføjes Stiftere: Marianne Weber (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør (offentliggjort 2022-08-19)
Den 2019-11-18 tilføjes Vedtægter: 2019-11-18 (offentliggjort 2021-03-16)
Den 2019-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2022-10-27)
Den 2019-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-08-19)