Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Navne | Vedtægter | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 16, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2024-07-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 16, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2021-10-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: S.Stadil ApS. (offentliggjort 2021-10-06)
Den 2022-04-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Møbelmageren ApS. (offentliggjort 2022-04-20)
Den 2022-08-26 sletter virksomheden Ejerskaber: Plast Solutions ApS. (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2023-08-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: VE:ST ApS. (offentliggjort 2023-08-08)
Den 2023-08-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Fluebinding ApS. (offentliggjort 2023-08-29)
Den 2024-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BlueWave Group ApS. (offentliggjort 2024-01-25)
Den 2024-03-05 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Agrovis ApS. (offentliggjort 2024-03-08)
Den 2024-04-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: GREEN ENERGY PARTNERS ApS. (offentliggjort 2024-05-27)
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-04-21 tilføjes Kontaktoplysninger: sst@s-stadil.dk (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2022-04-20 fjernes Kontaktoplysninger: soeren.stadil@gmail.com (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2021-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 16, st. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2024-07-04)
Den 2021-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 8, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2021-10-04 tilføjes Navne: S.Stadil Holding ApS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-03 fjernes Navne: S.Stadil ApS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-10-04 tilføjes Vedtægter: 2021-10-04 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2021-06-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 8, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2021-12-07)
Den 2020-04-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 8, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-11-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øster Farimagsgade 8, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-04-28)
Den 2019-11-06 tilføjes Direktion: Søren Høj Stadil Thomsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at investere i andre selskaber, samt at yde strategisk- og finansielrådgivning i Danmark som i udlandet samt enhver aktivitet, der efter direktionens skøn står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-06 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-06 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-06 tilføjes Kontaktoplysninger: soeren.stadil@gmail.com (offentliggjort 2022-04-21)
Den 2019-11-06 tilføjes Legale ejere: Søren Høj Stadil Thomsen (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-06 tilføjes Navne: S.Stadil ApS (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-11-06 tilføjes Reelle ejere: Søren Høj Stadil Thomsen (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-06 tilføjes Stiftere: Søren Høj Stadil Thomsen (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-06 tilføjes Vedtægter: 2019-11-06 (offentliggjort 2021-10-05)
Den 2019-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-18)