Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Regnskabs år | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Hvidhvask | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-01 tilføjes Bestyrelse: Lærke Jo Ernlund Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-11-01 fjernes Bestyrelse: Jens Bang Liebst (formand) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2022-11-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-10-31 fjernes Bestyrelse: Lærke Jo Ernlund Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2021-12-20 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-07 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-08 tilføjes Revisor: DANSK REVISION HILLERØD GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-12-08 tilføjes Vedtægter: 2020-12-08 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2020-01-14 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2020-01-14 tilføjes Vedtægter: 2020-01-14 (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2019-12-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 53, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-12-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 53, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fredensvej 53, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-02-17)
Den 2019-11-18 tilføjes Bestyrelse: Lærke Jo Ernlund Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-11-10)
Den 2019-11-18 tilføjes Direktion: Jesper Dahl (direktør) (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive konsulentvirksomhed indenfor produktions- og process-optimering samt supportere løs-ninger vedrørende automation, hardware og software til kunder i forskellige industrier samt dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-08-31 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-11-18 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-18 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-11-18 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 tilføjes Legale ejere: LJEN LIFE ApS, LETHDAHL ApS (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 tilføjes Navne: Patona A/S (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 tilføjes Reelle ejere: Lærke Jo Ernlund Nielsen, Jesper Dahl (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-11-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-11-18 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-09)
Den 2019-11-18 tilføjes Stiftere: LJEN LIFE ApS, LETHDAHL ApS (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren samt et medlem af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 tilføjes Vedtægter: 2019-11-18 (offentliggjort 2020-01-14)
Den 2019-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-18)