Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-15 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-10-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hallenslevvej 24, 4281 Gørlev (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2020-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Hallenslevvej 36, 4281 Gørlev (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2019-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hallenslevvej 36, 4281 Gørlev (offentliggjort 2020-10-30)
Den 2019-11-09 tilføjes Bibranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Direktion: Rasmus Engberg Dardecker (direktør) (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-09 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Legale ejere: Rasmus Engberg Dardecker (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Navne: RD Entreprise ApS (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Engberg Dardecker (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Stiftere: Rasmus Engberg Dardecker (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Vedtægter: 2019-11-09 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-18)