Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | xbrl | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hamlen 12, 8800 Viborg (offentliggjort 2024-08-18)
Den 2024-08-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Toften 23, 8830 Tjele (offentliggjort 2024-08-18)
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-16 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Toften 23, 8830 Tjele (offentliggjort 2024-08-18)
Den 2019-11-07 tilføjes Direktion: Viacheslav Honcharov (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive virksomhed med handel med personbiler, varebiler og minibusser og beslægtet virksomhed efter direktionens skøn. (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-07 (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Kontaktoplysninger: honc2761@gmail.com (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Navne: Midtmotor Partner ApS (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Reelle ejere: Viacheslav Honcharov (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Stiftere: Viacheslav Honcharov (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Vedtægter: 2019-11-07 (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-16)
Den 2019-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-16)