Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Ladekjær | 01.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels-Bo Nielsen | 01.06.2023 | formand |
Mads Goddard Christensen | 01.06.2023 | næstformand |
Izabella Orban | 29.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Istvan Orban | 12.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mads Goddard Christensen | 12.11.2019 | 31.05.2023 | formand |
Lars Ladekjær | 12.11.2019 | 31.05.2023 | næstformand |
Stig Weberg-Petersen | 12.11.2019 | 25.05.2023 | bestyrelsesmedlem |