Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Stig Birk Dørler | 27.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Leif Vejhe Djurhuus | 27.11.2020 | formand |
Claus Dyrberg Hald | 14.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Truberg Jensen | 30.09.2020 | 27.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Stig Birk Dørler | 30.09.2020 | 26.11.2020 | formand |
Ole Theut | 11.12.2019 | 30.09.2020 | formand |
Stig Birk Dørler | 11.12.2019 | 29.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Truberg Jensen | 14.11.2019 | 11.12.2019 | bestyrelsesmedlem |
Stig Birk Dørler | 14.11.2019 | 10.12.2019 | formand |