Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Dekret | Virksomhedsstatus | Direktion | ||||
Revisor | xbrl | Vedtægter | Legale ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Reelle ejere | Binavne | Navne | ||||
Revision fravalgt | Regnskabs år | Kapital | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform |
Den 2021-03-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Unhaze International ApS. (offentliggjort 2021-03-02)
Den 2024-07-02 Statstidende Dekret
Den 2024-06-27 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-26 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-27 fjernes Direktion: Jacob Bratshaug Lauritzen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2024-06-27 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-10-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-09-18 tilføjes Vedtægter: 2023-09-18 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2023-08-03 tilføjes Legale ejere: Unhaze, Inc. (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-08-03 fjernes Legale ejere: Trifork Labs ApS, Jacob Lauritzen Holding ApS (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-07-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-07-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vangeledet 31, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-06-29 tilføjes Reelle ejere: Jacob Bratshaug Lauritzen (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-06-28 fjernes Reelle ejere: Jacob Bratshaug Lauritzen (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-06-14 tilføjes Reelle ejere: Jacob Bratshaug Lauritzen (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-06-14 fjernes Reelle ejere: Andreas Pedersen, Jonas Pedersen (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-13 fjernes Reelle ejere: Jacob Bratshaug Lauritzen (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-21 fjernes Binavne: FirmScreener ApS (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-15 tilføjes Legale ejere: Jacob Lauritzen Holding ApS (offentliggjort 2023-09-15)
Den 2023-06-15 fjernes Legale ejere: 1.0 Ventures ApS, Quaerix ApS (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-14 fjernes Legale ejere: Jacob Lauritzen Holding ApS (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2023-06-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vangeledet 31, 3400 Hillerød (offentliggjort 2023-07-31)
Den 2023-06-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 150, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-06 tilføjes Direktion: Jacob Bratshaug Lauritzen (adm. dir.) (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2023-06-06 fjernes Direktion: Jonas Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2023-06-06 tilføjes Navne: Unhaze ApS (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-05 fjernes Navne: FirmNav ApS (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2023-06-06 tilføjes Vedtægter: 2023-06-06 (offentliggjort 2023-09-19)
Den 2022-10-12 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-07-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2022-07-07 fjernes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2021-09-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-23 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-22 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-23 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-08-18)
Den 2020-12-18 tilføjes Legale ejere: Quaerix ApS, Trifork Labs ApS (offentliggjort 2023-06-15)
Den 2020-12-17 fjernes Legale ejere: Quaerix ApS, Trifork Labs ApS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-18 tilføjes Reelle ejere: Jacob Bratshaug Lauritzen, Andreas Pedersen, Jonas Pedersen (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2020-12-17 fjernes Reelle ejere: Jacob Bratshaug Lauritzen, Andreas Pedersen, Jonas Pedersen (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-12-18 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-18 tilføjes Vedtægter: 2020-12-18 (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2020-12-17 tilføjes Vedtægter: 2020-12-17 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapital): 137.953,00 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-12-17 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapital (Kapital): 131.522,00 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-09-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-09-11 tilføjes Legale ejere: Quaerix ApS, Trifork Labs ApS, Jacob Lauritzen Holding ApS, 1.0 Ventures ApS (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2020-09-10 fjernes Legale ejere: Jacob Lauritzen Holding ApS, 1.0 Ventures ApS, Quaerix ApS (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-09-11 tilføjes Vedtægter: 2020-09-11 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2020-09-11 fjernes Direktion: Jacob Bratshaug Lauritzen (direktør) (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-02-03 tilføjes Kapital (Kapital): 111.794,00 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-02-03 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2020-02-03 tilføjes Vedtægter: 2020-02-03 (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2019-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Øresundsvej 150, 3. th., 2300 København S (offentliggjort 2023-06-08)
Den 2019-11-14 tilføjes Binavne: FirmScreener ApS (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-11-14 tilføjes Direktion: Jacob Bratshaug Lauritzen (direktør) (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2019-11-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udvikle og sælge software og hermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2021-03-31 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2019-11-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-14 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2019-11-14 tilføjes Hovedbranche: Anden udgivelse af software (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-14 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-11-14 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-11-14 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-14 tilføjes Legale ejere: Jacob Lauritzen Holding ApS, 1.0 Ventures ApS, Quaerix ApS (offentliggjort 2020-09-23)
Den 2019-11-14 tilføjes Navne: FirmNav ApS (offentliggjort 2023-06-22)
Den 2019-11-14 tilføjes Reelle ejere: Jacob Bratshaug Lauritzen, Andreas Pedersen, Jonas Pedersen (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2019-11-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2019-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-12-18)
Den 2019-11-14 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-12-23)
Den 2019-11-14 tilføjes Stiftere: Quaerix ApS, Jacob Lauritzen Holding ApS, 1.0 Ventures ApS (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2024-07-01)
Den 2019-11-14 tilføjes Vedtægter: 2019-11-14 (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-07-01)