Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Ejerskaber | Formål | ||||
Bibranche | Direktion | Hovedbranche | Kapital | ||||
Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-30 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-03-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervangs Allé 29, 2500 Valby (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Vej 43, 4690 Haslev (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-22 tilføjes Legale ejere: MODERSELSKABET ApS, LARS JUHL INVEST ApS (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-22 tilføjes Navne: Renhold Danmark ApS (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-21 fjernes Navne: Top Fliserens ApS (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-22 tilføjes Reelle ejere: Carsten Kokholm Düring (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-22 fjernes Reelle ejere: Flemming Olaf Rosenkrantz, Henrik Mortensen (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2022-03-22 tilføjes Vedtægter: 2022-03-22 (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2019-11-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Olafi & Co ApS. (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2021-10-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Vej 43, 4690 Haslev (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-10-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Vej 43, 4690 Haslev (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-05-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Arne Jacobsens Vej 43, 4690 Haslev (offentliggjort 2021-10-14)
Den 2021-05-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndervangs Allé 29, 2500 Valby (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er rensning og impregnering af fliser samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-21 tilføjes Bibranche: Anden rengøring af bygninger og rengøring af erhvervslokaler (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-21 tilføjes Bibranche: Kombinerede serviceydelser (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-21 tilføjes Direktion: Flemming Olaf Rosenkrantz (adm. dir.) (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-21 fjernes Direktion: Henrik Mortensen (direktør) (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-21 tilføjes Hovedbranche: Andre rengøringsydelser (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-20 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2021-05-21 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-21 tilføjes Legale ejere: FLEMMING ROSENKRANTZ HOLDING ApS, Olafi & Co Holding ApS (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2021-05-21 fjernes Legale ejere: Maria Brinch Mortensen, Inge Brinch Christensen, FLEMMING ROSENKRANTZ HOLDING ApS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-21 tilføjes Navne: Top Fliserens ApS (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-05-20 fjernes Navne: Bob & Co Holding ApS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-21 tilføjes Reelle ejere: Flemming Olaf Rosenkrantz, Henrik Mortensen (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-05-21 fjernes Reelle ejere: Maria Brinch Mortensen, Inge Brinch Christensen (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-20 fjernes Reelle ejere: Henrik Mortensen (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2021-05-21 tilføjes Vedtægter: 2021-05-21 (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2019-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndervangs Allé 29, 2500 Valby (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2019-11-15 tilføjes Direktion: Henrik Mortensen (direktør) (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2019-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er rådgivning m.v. samt besiddelse af kapitalandele i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-05-27)
Den 2019-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-15 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-05-26)
Den 2019-11-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-15 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-15 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2019-11-15 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-15 tilføjes Legale ejere: Maria Brinch Mortensen, Inge Brinch Christensen, Henrik Mortensen (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2019-11-15 tilføjes Navne: Bob & Co Holding ApS (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2019-11-15 tilføjes Reelle ejere: Henrik Mortensen, Maria Brinch Mortensen, Inge Brinch Christensen (offentliggjort 2022-03-22)
Den 2019-11-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-15 tilføjes Stiftere: Henrik Mortensen (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør alene. (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-15 tilføjes Vedtægter: 2019-11-15 (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2019-11-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-15)