Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FRITZ EGEDE PAUSTIAN HOLDING A/S. (offentliggjort 2019-11-20)
Den 2019-09-21 tilføjes Legale ejere: Mari-Louise Egede Paustian, Michelle Egede Loft Paustian, Nicole Egede Paustian, Fritz Egede Paustian (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-09-20 tilføjes Legale ejere: Fritz Egede Paustian (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-09-20 fjernes Legale ejere: Fritz Egede Paustian (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-09-21 tilføjes Reelle ejere: Mari-Louise Egede Paustian, Michelle Egede Loft Paustian, Nicole Egede Paustian (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-09-20 tilføjes Reelle ejere: Fritz Egede Paustian (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ringager 6, 2605 Brøndby (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-20 tilføjes Direktion: Fritz Egede Paustian (direktør) (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-09-20 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-20 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-20 tilføjes Kapital (Kapital): 400.020,00 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-20 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-20 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-20 tilføjes Navne: Bjerggården Holding ApS (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-20 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-20 tilføjes Vedtægter: 2019-09-20 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-09-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-14)