Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-05 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-12 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Amorino Mio ApS. (offentliggjort 2019-11-13)
Den 2019-11-12 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 69, 4. th., 1264 København K (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Direktion: Dorota Maria Bornstein (direktør) (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med investering i aktier og anparter, samt enhver i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-11 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Legale ejere: Dorota Maria Bornstein, Nicklas Deichmann Bornstein (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Navne: Bornstein ApS (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Reelle ejere: Dorota Maria Bornstein, Nicklas Deichmann Bornstein (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Stiftere: Nicklas Deichmann Bornstein, Dorota Maria Bornstein (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen i forening (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Vedtægter: 2019-11-11 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-12)