Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Hvidhvask | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-02-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Damkjær-Bruun ApS. (offentliggjort 2019-11-18)
Den 2019-11-14 tilføjes Legale ejere: Bastian Damkjær-Bruun (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-11-07 tilføjes Legale ejere: Allan Bruun, Emilie Michelle Bjørn Damkjær, Cecilie Malou Bjørn Damkjær (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-11-14 tilføjes Reelle ejere: Allan Bruun (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-11-14 fjernes Reelle ejere: Emilie Michelle Bjørn Damkjær, Cecilie Malou Bjørn Damkjær (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-11-13 fjernes Reelle ejere: Allan Bruun (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-11-07 tilføjes Reelle ejere: Allan Bruun, Emilie Michelle Bjørn Damkjær, Cecilie Malou Bjørn Damkjær (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eskegårdsvej 8, 8320 Mårslet (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Eskegårdsvej 2, kl. tv., 8320 Mårslet (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eskegårdsvej 2, kl. tv., 8320 Mårslet (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-11-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Direktion: Allan Bruun (direktør) (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter samt enhver virksomhed i hermed stående forbindelse. (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-07 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Navne: Damkjær-Bruun Holding ApS (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Stiftere: Emilie Michelle Bjørn Damkjær, Cecilie Malou Bjørn Damkjær, Allan Bruun (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Vedtægter: 2019-11-07 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-11)