Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Binavne | Bibranche | ||||
Formål | Hovedbranche | Navne | Kapital | ||||
Hvidhvask | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-03-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: H. Schneekloths Vej 9, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-11-28 fjernes Beliggenhedsadresse: H. Schneekloths Vej 9, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2019-11-30 sletter virksomheden Ejerskaber: Ecit Services A/S. (offentliggjort 2020-06-03)
Den 2020-01-16 sletter virksomheden Ejerskaber: Ecit Services A/S. (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2022-03-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: CFOPEOPLE A/S. (offentliggjort 2022-03-04)
Den 2022-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: H. Schneekloths Vej 9, st. tv., 2000 Frederiksberg (offentliggjort 2022-11-30)
Den 2022-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Grønrisvej 7, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2022-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-22 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-22 tilføjes Vedtægter: 2021-04-22 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-22 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-04-26 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-02-13 tilføjes Binavne: H. Kryger Holding ApS (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2021-02-05 tilføjes Bibranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-05 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive forretningsservice med salgsaktivitet for anden virksomhed, virksomhedsrådgivning og vikarservice (Interim Management), egen formueforvalgtning samt anden virksomhed i naturlig tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2021-02-05 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2021-02-05 tilføjes Navne: Financit ApS (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2021-02-04 fjernes Navne: H. Kryger Holding ApS (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2021-02-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-02-04 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2021-02-05 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2021-02-05 tilføjes Vedtægter: 2021-02-05 (offentliggjort 2021-04-26)
Den 2020-05-01 tilføjes Kapital (Kapital): 41.000,00 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-05-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2020-05-01 tilføjes Vedtægter: 2020-05-01 (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2019-11-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Grønrisvej 7, 1. th., 2450 København SV (offentliggjort 2022-08-08)
Den 2019-11-06 tilføjes Direktion: Henrik Kryger (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Formål: at drive holdingvirksomhed, investering samt anden virksomhed i naturlig tilknytning hertil. (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-06 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-02-19)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Legale ejere: Henrik Kryger (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Navne: H. Kryger Holding ApS (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Reelle ejere: Henrik Kryger (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-02-13)
Den 2019-11-06 tilføjes Stiftere: Henrik Kryger (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Vedtægter: 2019-11-06 (offentliggjort 2020-08-07)
Den 2019-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-11)