Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Legale ejere | Kontaktoplysninger | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hvidhvask | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-02-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 152, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 152, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2022-06-14 tilføjes Legale ejere: Rasmus Boiden Madsen Holding ApS, BRIAN KASTBERG HOLDING ApS (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-06-14 fjernes Legale ejere: Madsen & Kastberg Gruppen A/S (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2022-02-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-12-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 152, 2610 Rødovre (offentliggjort 2022-12-01)
Den 2020-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 154, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-30 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@m-k.dk (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-02-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valhøjs Alle 154, 2610 Rødovre (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-02-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Betonvej 10, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-11-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-18 tilføjes Vedtægter: 2019-11-18 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-08 tilføjes Vedtægter: 2019-11-08 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Betonvej 10, 4000 Roskilde (offentliggjort 2020-02-06)
Den 2019-11-08 tilføjes Direktion: Rasmus Boiden Madsen (direktør) (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som ejendomsselskab samt dermed beslægtet virksomhed, herunder projektudvikling, eje, drive, administrere og udleje fast ejendom. (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-08 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Legale ejere: Madsen & Kastberg Gruppen A/S (offentliggjort 2022-06-15)
Den 2019-11-08 tilføjes Navne: Madsen & Kastberg Ejendomme ApS (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Reelle ejere: Rasmus Boiden Madsen, Brian Kastberg Grün (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Stiftere: Madsen & Kastberg Gruppen A/S (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-11)