Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Direktion | Binavne | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-07 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-03 tilføjes Bestyrelse: Søren Pinnerup Koppe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-04 tilføjes Bestyrelse: Henrik Saldern Müller (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-04 fjernes Bestyrelse: Mette Dons Adsersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-01 tilføjes Legale ejere: JESPER HENRIKSEN HOLDING 2015 ApS, Henrik Saldern Holding ApS (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-03-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Henriksen, Henrik Saldern Müller (offentliggjort 2020-03-06)
Den 2020-02-29 fjernes Legale ejere: JESPER HENRIKSEN HOLDING 2015 ApS (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-02-01 tilføjes Legale ejere: JESPER HENRIKSEN HOLDING 2015 ApS, Shiva Holding ApS (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-02-29 fjernes Reelle ejere: Jesper Henriksen (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-02-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Henriksen (offentliggjort 2020-03-02)
Den 2020-01-31 fjernes Legale ejere: JESPER HENRIKSEN HOLDING 2015 ApS (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-16 tilføjes Legale ejere: JESPER HENRIKSEN HOLDING 2015 ApS (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-16 fjernes Legale ejere: KAVS Holding ApS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-15 fjernes Legale ejere: JESPER HENRIKSEN HOLDING 2015 ApS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2020-01-31 fjernes Reelle ejere: Jesper Henriksen (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2020-01-20 tilføjes Bestyrelse: Hans Henrik Klovborg (formand) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 fjernes Bestyrelse: Kasper Vitani Schmidt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-19 fjernes Bestyrelse: Jesper Henriksen (formand) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 tilføjes Direktion: Jesper Henriksen (direktør) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 fjernes Direktion: Kasper Vitani Schmidt (direktør) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-11-19 tilføjes Binavne: DUG A/S (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-18 tilføjes Navne: Den Unge Gartner A/S (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-17 fjernes Navne: JKM 2019 A/S (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-07 tilføjes Navne: JKM 2019 A/S (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-18 tilføjes Vedtægter: 2019-11-18 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-07 tilføjes Vedtægter: 2019-11-07 (offentliggjort 2019-11-19)
Den 2019-11-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nøglegårdsvej 7, 3540 Lynge (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Bestyrelse: Jesper Henriksen (formand) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-11-07 tilføjes Direktion: Kasper Vitani Schmidt (direktør) (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive anlægsgartneri samt anden dermed beslægtet håndværks- og entreprenørvirksomhed. (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-06-30 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-07 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Hovedbranche: Landskabspleje (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 400.000,00 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Legale ejere: JESPER HENRIKSEN HOLDING 2015 ApS, KAVS Holding ApS (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-11-07 tilføjes Reelle ejere: Jesper Henriksen (offentliggjort 2020-02-03)
Den 2019-11-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Stiftere: KAVS Holding ApS, JESPER HENRIKSEN HOLDING 2015 ApS (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem sammen med bestyrelsesformanden eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-11)