Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kontaktoplysninger | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Formål | Navne | Vedtægter | ||||
Hvidhvask | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | ||||
Kapitalvaluta | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-05 tilføjes Kontaktoplysninger: lyoetoemrer@gmail.com (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2024-01-04 fjernes Kontaktoplysninger: mariamaler.nielsen@gmail.com (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2023-11-15 tilføjes Direktion: Peter Høite Sonne Christensen (direktør) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-15 fjernes Direktion: Maria Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-15 tilføjes Legale ejere: Peter Høite Sonne Christensen (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-15 fjernes Legale ejere: Maria Nielsen (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-15 tilføjes Reelle ejere: Peter Høite Sonne Christensen (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-11-15 fjernes Reelle ejere: Maria Nielsen (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2023-07-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2022-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2022-07-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-07-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-06-30 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-22 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2021-06-22 fjernes Revisor: ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2021-01-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestensvej 7, 5601 Lyø (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Østergade 4, 5672 Broby (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er drift af landbrug, udlejning af ferieboliger og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Navne: Ingersgaard ApS (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-20 fjernes Navne: Schneider's Tømrerforretning ApS (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2021-01-21 tilføjes Vedtægter: 2021-01-21 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-05-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østergade 4, 5672 Broby (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 4, 6310 Broager (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 tilføjes Kontaktoplysninger: mariamaler.nielsen@gmail.com (offentliggjort 2024-01-05)
Den 2020-05-06 tilføjes Navne: Schneider's Tømrerforretning ApS (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2020-05-05 fjernes Navne: Ingersgaard Tømrerforretning ApS (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2020-05-06 tilføjes Vedtægter: 2020-05-06 (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2019-11-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kastanievej 4, 6310 Broager (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-06 tilføjes Direktion: Maria Nielsen (direktør) (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2019-11-06 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er bygge- og entreprenørvirksomhed samt handel og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-01-21)
Den 2019-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-06 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2024-09-24)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Legale ejere: Maria Nielsen (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2019-11-06 tilføjes Navne: Ingersgaard Tømrerforretning ApS (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-06 tilføjes Reelle ejere: Maria Nielsen (offentliggjort 2023-11-17)
Den 2019-11-06 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-07-02)
Den 2019-11-06 tilføjes Revisor: ERC REVISION GODKENDT REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-06-29)
Den 2019-11-06 tilføjes Stiftere: Maria Nielsen (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktøren. (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Vedtægter: 2019-11-06 (offentliggjort 2020-05-06)
Den 2019-11-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-11)