Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Dekret | xbrl | Hvidhvask | Formål | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2022-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Istedgade 60, 5., 1650 København V (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-05 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-19 fjernes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-19 fjernes Legale ejere: KAMLAB Holding ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-19 fjernes Navne: Material Think Space A ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-19 fjernes Reelle ejere: Kate A McCambridge, Louis Alderson-Bythell (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-19 fjernes Stiftere: KAMLAB Holding ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-12-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-05-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-05-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-19 fjernes Direktion: Kate A McCambridge (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2022-05-24 Statstidende Dekret
Den 2021-07-16 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2021-05-11 fjernes Direktion: Louis Patric Alderson-Bythell (direktør) (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-11-03 tilføjes Direktion: Louis Patric Alderson-Bythell (direktør) (offentliggjort 2021-05-31)
Den 2020-09-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Istedgade 60, 5., 1650 København V (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2020-09-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Olufsvej 5, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2020-04-29 tilføjes Reelle ejere: Kate A McCambridge, Louis Alderson-Bythell (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2020-04-28 fjernes Reelle ejere: Kate A McCambridge (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-11-11 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Olufsvej 5, 1. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2020-09-02)
Den 2019-11-05 tilføjes Direktion: Kate A McCambridge (adm. dir.) (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2019-11-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive et tværfagligt kunstnerstudie. (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-11-05 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-05 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-11-05 tilføjes Hovedbranche: Kunstnerisk skaben (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-11-05 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-11-05 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-11-05 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-11-05 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-11-05 tilføjes Legale ejere: KAMLAB Holding ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-11-05 tilføjes Navne: Material Think Space A ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-11-05 tilføjes Reelle ejere: Kate A McCambridge (offentliggjort 2020-08-27)
Den 2019-11-05 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-11-05 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-11-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-11-05 tilføjes Stiftere: KAMLAB Holding ApS (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-11-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2022-05-25)
Den 2019-11-05 tilføjes Vedtægter: 2019-11-05 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-11-05 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2022-05-25)