Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-04 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndre Landevej 11, 3700 Rønne (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Direktion: Sofie Signe Elsebeth Mogensen (direktør) (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er, at: - tilbyde uddannelsesmæssige tjenester og kurser på alle områder, herunder arrangering af workshops, ture og ansigt til ansigt foredrag. - levere forretnings-, administrations- og konsulentydelser og rådgivning til virksomheder eller enkeltpersoner samt anden virksomhed,der står i forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-01 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Legale ejere: Sofie Signe Elsebeth Mogensen (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Navne: Burgundarholmr ApS (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Reelle ejere: Sofie Signe Elsebeth Mogensen (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Stiftere: Sofie Signe Elsebeth Mogensen (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en direktør (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Vedtægter: 2019-11-01 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-11)
Den 2019-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-11)