Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-04-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krusågade 26, 3. tv., 1719 København V (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Direktion: Kristian Per Bruun (direktør) (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-07 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapitaldelvist): false (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Legale ejere: K. P. Bruun Holding ApS (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Navne: K. P. Bruun Consulting ApS (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Reelle ejere: Kristian Per Bruun (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Stiftere: K. P. Bruun Holding ApS (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Vedtægter: 2019-11-07 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-08)