Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Hvidhvask | Reelle ejere | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-30 tilføjes Legale ejere: Hyrdevej 83 Holding ApS (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-09-30 fjernes Legale ejere: Hans Jørgen Møller Andersen, André Egeskov Møller Andersen, David Egeskov Møller Andersen, Nadia Egeskov Møller Andersen (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2022-04-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-02 tilføjes Legale ejere: André Egeskov Møller Andersen, David Egeskov Møller Andersen, Nadia Egeskov Møller Andersen (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-11-01 tilføjes Legale ejere: Hans Jørgen Møller Andersen (offentliggjort 2022-10-13)
Den 2019-11-02 tilføjes Reelle ejere: André Egeskov Møller Andersen, David Egeskov Møller Andersen, Nadia Egeskov Møller Andersen (offentliggjort 2021-04-28)
Den 2019-11-01 tilføjes Reelle ejere: Hans Jørgen Møller Andersen (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hyrdevej 83, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Direktion: Hans Jørgen Møller Andersen (direktør) (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed og arbejde som aut. kloakmester samt opførelse og drift af labyrintpark og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-01 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Hovedbranche: Anden bygge- og anlægsvirksomhed, som kræver specialisering (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Kontaktoplysninger: hans@entreprenor.dk (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Navne: Kerteminde Entreprenørforretning ApS (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Stiftere: Hans Jørgen Møller Andersen (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Vedtægter: 2019-11-01 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-08)