Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Vedtægter | Tegningsregel | Direktion | Kapital | ||||
Hovedbranche | Formål | Legale ejere | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Hvidhvask | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-27 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-03-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrogade 12, 1203 København K (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2023-03-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 1057 København K (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-12 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-11 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 tilføjes Revisor: KPMG P/S (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2022-05-12 tilføjes Vedtægter: 2022-05-12 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening. (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2020-08-26 tilføjes Vedtægter: 2020-08-26 (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2020-08-13 tilføjes Direktion: Ole Meier Sørensen (direktør) (offentliggjort 2020-08-24)
Den 2020-08-13 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 43.100,00 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-24 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2020-04-24 tilføjes Vedtægter: 2020-04-24 (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-11-29 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2019-12-04)
Den 2019-11-28 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-08 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-12-03)
Den 2019-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holbergsgade 14, 1057 København K (offentliggjort 2023-03-17)
Den 2019-11-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er investering, besiddelse, administration og udvikling af ejendomme samt virksomhed relateret hertil. (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, håndværk og industri samt al virksomhed, som efter direktionens skøn har forbindelse hermed. (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2020-09-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-12 tilføjes Direktion: Gregory Mark Butchart (direktør) (offentliggjort 2019-11-21)
Den 2019-11-12 fjernes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-08 tilføjes Direktion: Bent Kemplar (direktør) (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-12 tilføjes Legale ejere: WPC Pan-European Holding Coöperatief U.A. (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-12 fjernes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-08 tilføjes Legale ejere: KR 332 ApS (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-12 tilføjes Navne: WPC Star Denmark ApS (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-11 fjernes Navne: KR 1928 ApS (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-08 tilføjes Navne: KR 1928 ApS (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-12 tilføjes Vedtægter: 2019-11-12 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2019-11-08 tilføjes Vedtægter: 2019-11-08 (offentliggjort 2019-11-14)
Den 2019-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2019-12-31 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-08 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2019-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2020-04-24)
Den 2019-11-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-05-12)
Den 2019-11-08 tilføjes Stiftere: KR 332 ApS (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-08)