Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Søren Sten Sørensen | 23.01.2020 | 12.02.2021 | 100,00% | 100,00 % |
Ozack ApS (CVR 37973769) | 06.11.2019 | 23.01.2020 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Be The Change ApS (CVR 43601458) | NORMAL | 20.10.2022 | 100,00% | 100,00 % |