Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Hvidhvask | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-08 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-09 fjernes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-20 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-05-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frodesgade 145, st. tv., 6700 Esbjerg (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2023-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Kvaglundvej 48, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2022-06-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kvaglundvej 48, 6705 Esbjerg Ø (offentliggjort 2023-05-04)
Den 2019-11-08 tilføjes Direktion: Flemming Høgsberg Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som vikarbureau og dermed forbundet virksomhed. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-08 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Hovedbranche: Vikarbureauer (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Legale ejere: Flemming Høgsberg Holding ApS (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Navne: Dansk Vikarservice Esbjerg ApS (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Reelle ejere: Flemming Høgsberg Jørgensen (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2019-11-08 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ESBJERG GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2019-11-08 tilføjes Stiftere: Flemming Høgsberg Holding ApS (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Vedtægter: 2019-11-08 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-08)
Den 2019-11-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-08)