Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Ejerskaber | Formål | Hvidhvask | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2021-03-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 22, 8543 Hornslet (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-05 fjernes Direktion: Mia Nørgaard Simonsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-07 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-05 fjernes Legale ejere: Mia Nørgaard Simonsen (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-05 fjernes Navne: Manse&co Holding ApS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-05 fjernes Reelle ejere: Mia Nørgaard Simonsen (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-05 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-05 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-05 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-05 fjernes Stiftere: Mia Nørgaard Simonsen (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2021-03-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Lundbergs Spisehus ApS. (offentliggjort 2020-08-04)
Den 2019-11-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderskovvej 22, 8543 Hornslet (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Direktion: Mia Nørgaard Simonsen (direktør) (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje, herunder ejerskab i datterselskaber og andre kapitalandele. (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-09-30 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-07 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Legale ejere: Mia Nørgaard Simonsen (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Navne: Manse&co Holding ApS (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Reelle ejere: Mia Nørgaard Simonsen (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Stiftere: Mia Nørgaard Simonsen (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Vedtægter: 2019-11-07 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-03-05)
Den 2019-11-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-03-05)