Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hvidhvask | ||||
Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-20 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstervangen 22, 8250 Egå (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2022-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Blomstervangen 22, 8250 Egå (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2020-01-10 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Earl ApS. (offentliggjort 2021-01-09)
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-07 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Blomstervangen 22, 8250 Egå (offentliggjort 2022-10-26)
Den 2019-10-29 tilføjes Direktion: Jakob Nikolai Korsholm Nielsen (direktør) (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-10-29 (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Legale ejere: Jakob Nikolai Korsholm Nielsen (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Navne: Jakob Korsholm Holding ApS (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Reelle ejere: Jakob Nikolai Korsholm Nielsen (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Stiftere: Jakob Nikolai Korsholm Nielsen (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Vedtægter: 2019-10-29 (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-07)
Den 2019-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-07)