Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Reelle ejere | Hvidhvask | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Formål | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-03-24 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-03 tilføjes Legale ejere: Sigbjørn Stange (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-03 fjernes Legale ejere: KVT Gruppen AS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-03 tilføjes Reelle ejere: Sigbjørn Stange (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-10-02 fjernes Reelle ejere: Sigbjørn Stange (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2022-07-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-10 tilføjes Legale ejere: KVT Gruppen AS (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2021-07-10 fjernes Legale ejere: KTV Eiendom AS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2021-07-12 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bredgade 45, 9490 Pandrup (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Direktion: Sigbjørn Stange (direktør) (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er køb og salg samt udlejning af fast ejendom samt efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-04 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Legale ejere: KTV Eiendom AS (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2019-11-04 tilføjes Navne: KTV DK ApS (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Reelle ejere: Sigbjørn Stange (offentliggjort 2022-10-04)
Den 2019-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Stiftere: KTV Eiendom AS (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af én direktør. (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Vedtægter: 2019-11-04 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-06)