Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Formål | Hovedbranche | ||||
Vedtægter | Bibranche | Hvidhvask | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-29 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosekæret 5, 2880 Bagsværd (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-10-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Ahornsgade 7, 3., 2200 København N (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-11 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive egen formueforvaltning og formuepleje for egne midler. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-11 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-10 fjernes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-11 tilføjes Vedtægter: 2021-11-11 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-11-11 fjernes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2021-06-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-06 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ahornsgade 7, 3., 2200 København N (offentliggjort 2023-10-16)
Den 2019-11-04 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-11-04 tilføjes Direktion: Pernille Damgaard (direktør) (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Formål: Virksomhedens formål er at drive fotografisk virksomhed og konsulentvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-04 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Kontaktoplysninger: pernilledamgaard@gmail.com (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Legale ejere: Pernille Damgaard (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Navne: PDAM ApS (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Reelle ejere: Pernille Damgaard (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Stiftere: Pernille Damgaard (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af direktionen (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Vedtægter: 2019-11-04 (offentliggjort 2021-11-11)
Den 2019-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-06)
Den 2019-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-06)