Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Binavne | Direktion | ||||
Formål | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitaldelvist | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-03 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-10 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søborghus Alle 34, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-11-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Automatikvej 1, 2860 Søborg (offentliggjort 2021-11-10)
Den 2019-11-04 tilføjes Binavne: CarobyCM ApS (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Direktion: Dominick Vincent Caruso (direktør) (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2020-12-31 (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2019-11-04 (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapital (Kapital): 40.000,00 (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapitaldelvist: false (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Legale ejere: Dominick Vincent Caruso (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Navne: Caroby Construction Management ApS (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Reelle ejere: Dominick Vincent Caruso (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Stiftere: Dominick Vincent Caruso (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Vedtægter: 2019-11-04 (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-11-05)
Den 2019-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-11-05)